INDUSAL RENTING CATALUÑA SA - EXTINGUIDA
Municipio Arrigorriaga
Provincia Bizkaia
Razón Social INDUSAL RENTING CATALUÑA SA
CIF A95108072
Actividad Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Fecha de Constitución 03/07/2000
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Compañia Navarra De Servicios Integrales Sociedad
Auditor HEVIA CHAVARRI Y ASOCIADOS SL
VINCULACIONES DE INDUSAL RENTING CATALUÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSAL RENTING CATALUÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Compañia Navarra De Servicios Integrales Sociedad | Socio Unico | 18/07/2017 | 10/10/2017 |
Dupuy Romain Christophe | Administrador Solidario | 07/02/2017 | 10/10/2017 |
HEVIA CHAVARRI Y ASOCIADOS SL | Auditor | 15/04/2013 | 10/10/2017 |
Lecharny Matthieu Hubert Marie | Administrador Solidario | 07/02/2017 | 10/10/2017 |
Maña Escarihuela Jose Javier | Apoderado | 30/03/2017 | 10/10/2017 |
Martire Xavier | Administrador Solidario | 07/02/2017 | 10/10/2017 |
Ayerra Gurpegui Jose- Ignacio | Administrador Solidario | 02/04/2013 | 07/02/2017 |
Erburu Huarte Miguel Javier | Administrador Solidario | 02/04/2013 | 07/02/2017 |
Fernandez Merino Victoriano | Administrador Solidario | 02/04/2013 | 07/02/2017 |
ACTOS BORME DE INDUSAL RENTING CATALUÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 118, S 8, H BI 28815, I/Acierr (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 118, S 8, H BI 28815, I/Acierr (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 118, S 8, H BI 28815, I/A 10 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 117, S 8, H BI 28815, I/A 9 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 117, S 8, H BI 28815, I/A 8 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 117, S 8, H BI 28815, I/A 8 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 117, S 8, H BI 28815, I/A 7 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 116, S 8, H BI 28815, I/A 6 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 116, S 8, H BI 28815, I/A 5 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-48