INDURECO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Numancia, 185
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INDURECO SL
CIF B34172619
Actividad Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
Página Web www.indureco.com
Auditor VIR AUDIT SLP
VINCULACIONES DE INDURECO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDURECO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capella Lopez Oscar | Apoderado | 01/03/2011 | 30/11/2012 |
Gonzalez Matia Virginia | Apoderado | 08/05/2009 | 30/11/2012 |
Griño Tomas Miguel Jose | Apoderado | 01/03/2011 | 30/11/2012 |
Lacoma Fernandez Francisco Javier | Apoderado | 01/03/2011 | 30/11/2012 |
VIR AUDIT SLP | Auditor | 26/01/2012 | 30/11/2012 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 10/01/2011 | 26/01/2012 |
Ignacio Gubianas Monge | Apoderado | 25/11/2010 |
ACTOS BORME DE INDURECO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 153, S 8, H B 426420, I/A 38 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD.NUEVO SOCIO:"HERA TRATESA,S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 153, S 8, H B 426420, I/A 37 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
- CL NUMANCIA Num.185 P.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 153, S 8, H B 426420, I/A 36 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 223, S 8, H P 2798, I/A 35 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-34
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 223, S 8, H P 2798, I/A 35 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-34
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 222, S 8, H P 2798, I/A 34 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 220, S 8, H P 2798, I/A 33 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 220, S 8, H P 2798, I/A 32 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-34
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 220, S 8, H P 2798, I/A 31 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-34