INDRO GABINETE DE SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 40
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INDRO GABINETE DE SERVICIOS SL
CIF B80850589
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario APROS GESTION PATRIMONIAL SL
VINCULACIONES DE INDRO GABINETE DE SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDRO GABINETE DE SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APROS GESTION PATRIMONIAL SL | Socio Unico | 29/06/2017 | 17/11/2020 |
Santonja Pastor Francisco Javier | Administrador Solidario | 29/06/2017 | 17/11/2020 |
Viana Lopez Jesus | Administrador Solidario | 29/06/2017 | 17/11/2020 |
Viana Lopez Jesus | Liquidador | 17/11/2020 | 17/11/2020 |
Castillo Alfonso Ascension | Administrador Solidario | 29/06/2017 | |
Rama Gonzalez Isidro | Administrador Solidario | 29/06/2017 |
ACTOS BORME DE INDRO GABINETE DE SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7794 , F 217, S 8, H M 125988, I/A 9 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7794 , F 217, S 8, H M 125988, I/A 9 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7794 , F 217, S 8, H M 125988, I/A 9 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7794 , F 217, S 8, H M 125988, I/A 9 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
- La compraventa e intermediación en toda clase de fincas rústicas y urbanas, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero. Instalaciones de cualquier naturaleza, decoración y acabado de todo tipo de inmuebles, así como sus reparaciones y mantenimientos posteriores. -EL ASESORAMIENTO Y GESTI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7794 , F 217, S 8, H M 125988, I/A 8 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 40 - 2º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7794 , F 216, S 8, H M 125988, I/A 7 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7794 , F 216, S 8, H M 125988, I/A 7 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7794 , F 216, S 8, H M 125988, I/A 7 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7794 , F 216, S 8, H M 125988, I/A 7 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
- La mediación en la formalización de seguros privados como agentes de seguros exclusivos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7794 , F 216, S 8, H M 125988, I/A 6 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28