INDRA EMAC SA - EXTINGUIDA
Razón Social INDRA EMAC SA
CIF A28474666
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 05/05/1977
Página Web www.indracompany.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INDRA EMAC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDRA EMAC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnau Moral Maria Alegria | Apoderado | 20/03/2019 | 10/07/2019 |
Berriatua Arjona Miguel Ignacio | Apoderado | 27/10/2015 | 10/07/2019 |
Cesteros Salvador Elena | Apoderado | 20/03/2019 | 10/07/2019 |
Coiradas Martin Daniel | Apoderado | 11/02/2019 | 10/07/2019 |
Correro Molero Marta Barbara | Apoderado Solidario | 08/08/2017 | 10/07/2019 |
De Cossio Sandoval Rafael Maria | Apoderado Solidario | 17/11/2016 | 10/07/2019 |
De La Casa Ferrero Lara | Apoderado | 18/03/2016 | 10/07/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/10/2016 | 10/07/2019 |
Diaz Alvarez Ana Maria | Apoderado | 27/10/2015 | 10/07/2019 |
Diaz Rosa Maria Rosa | Apoderado | 20/03/2019 | 10/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDRA EMAC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 103, S 8, H M 12631, I/A 134 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 103, S 8, H M 12631, I/A 134 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 102, S 8, H M 12631, I/A 133 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 100, S 8, H M 12631, I/A 132 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 100, S 8, H M 12631, I/A 132 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 99, S 8, H M 12631, I/A 131 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 99, S 8, H M 12631, I/A 131 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 98, S 8, H M 12631, I/A 130 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 98, S 8, H M 12631, I/A 130 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 98, S 8, H M 12631, I/A 129 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28