INDIVAL MEDITERRANEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Germanies, 36
Código Postal 46006
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INDIVAL MEDITERRANEA SL
CIF B98245822
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 22/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INDIVAL MEDITERRANEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDIVAL MEDITERRANEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCHANDIO ART PROYECTOS SL | Administrador Unico | 29/12/2010 | 22/02/2019 |
OCHANDIO ART PROYECTOS SL | Liquidador Unico | 22/02/2019 | 22/02/2019 |
Barbera Abril Siro | Administrador Unico | 23/06/2010 | 29/12/2010 |
ACTOS BORME DE INDIVAL MEDITERRANEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9195, L 6478, F 205, S 8, H V 139321, I/A 3 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9195, L 6478, F 205, S 8, H V 139321, I/A 3 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9195, L 6478, F 205, S 8, H V 139321, I/A 3 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9195, L 6478, F 205, S 8, H V 139321, I/A 3 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9195, L 6478, F 205, S 8, H V 139321, I/A 3 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-46
- G.V. GERMANIAS 36 - BAJO, IZQUIERDA (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9195, L 6478, F 205, S 8, H V 139321, I/A 2 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9195, L 6478, F 205, S 8, H V 139321, I/A 2 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9195, L 6478, F 205, S 8, H V 139321, I/A 2 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9195, L 6478, F 202, S 8, H V 139321, I/A 1 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-46