INDIO INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Las Mantecas, S/N
Código Postal 38320
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social INDIO INVESTIGACIONES AIE
CIF V02929628
Capital Social 308528.65 Euros
Fecha de Constitución 24/11/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario LINK INNOVA ENGINEERING SL
VINCULACIONES DE INDIO INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDIO INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUIMEA CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADAS SL | Administrador Solidario | 22/11/2023 | |
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | 22/11/2023 |
Gustavo Izquierdo Mediavilla | Administrador Unico | 22/11/2023 | 22/11/2023 |
Gustavo Izquierdo Mediavilla | Liquidador | 22/11/2023 | 22/11/2023 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | 22/11/2023 |
LINK INNOVA ENGINEERING SL | Socio Unico | 22/11/2023 | 22/11/2023 |
ACTOS BORME DE INDIO INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 23, S 8, H TF 65469, I/A 7 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 23, S 8, H TF 65469, I/A 7 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 23, S 8, H TF 65469, I/A 7 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 23, S 8, H TF 65469, I/A 7 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 23, S 8, H TF 65469, I/A 7 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Capital Anterior: | 87.103,64 | Euros |
Aumento de capital: | 221.425,01 | Euros |
Capital Actual: | 308.528,65 | Euros |
Porcentaje: | 254,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 22, S 8, H TF 65469, I/A 5 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 22, S 8, H TF 65469, I/A 4 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 22, S 8, H TF 65469, I/A 4 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 22, S 8, H TF 65469, I/A 4 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 87.003,64 | Euros |
Capital Actual: | 87.103,64 | Euros |
Porcentaje: | 87.003,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 21, S 8, H TF 65469, I/A 2 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-38