INDIGRUP 10 SA - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social INDIGRUP 10 SA
CIF A63068217
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 13/01/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INDIGRUP 10 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDIGRUP 10 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pampin Rodriguez Ivan Jesus | Administrador Solidario | 29/10/2012 | 04/11/2020 |
Pampin Rodriguez Ivan Jesus | Liquidador Solidario | 04/11/2020 | 04/11/2020 |
Pampin Rodriguez Oscar Jose | Administrador Solidario | 29/10/2012 | 04/11/2020 |
Pampin Rodriguez Oscar Jose | Liquidador Solidario | 04/11/2020 | 04/11/2020 |
ACTOS BORME DE INDIGRUP 10 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 145, S 8, H C 33197, I/A 6 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 145, S 8, H C 33197, I/A 6 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 145, S 8, H C 33197, I/A 6 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-15
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 145, S 8, H C 33197, I/A 6 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 145, S 8, H C 33197, I/A 5 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 145, S 8, H C 33197, I/A 4 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 145, S 8, H C 33197, I/A 4 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-15