INDICACERES SL - EXTINGUIDA
Provincia Cáceres
Razón Social INDICACERES SL
CIF B10333276
Fecha de Constitución 15/06/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INDICACERES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDICACERES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arjona Perez Carlos | Administrador Concursal | 10/10/2016 | 02/11/2021 |
Nuñez Perez Bernardo Jose | Apoderado Solidario | 21/08/2013 | 02/11/2021 |
Nuñez Perez Juan Manuel | Apoderado Solidario | 21/08/2013 | 02/11/2021 |
Nuñez Perez Bernardo Jose | Administrador Solidario | 05/11/2015 | 30/01/2017 |
Nuñez Perez Juan Manuel | Administrador Solidario | 05/11/2015 | 30/01/2017 |
Perez Campos Josefa | Administrador Unico | 29/11/2012 | 05/11/2015 |
Nuñez Gallego Bernardo | Administrador Unico | 29/11/2012 |
ACTOS BORME DE INDICACERES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 518, F 104, S 8, H CC 8602, I/A 8 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-10
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº1 DE CACERES
Número:1
Juez / Ponente:D. GUILLERMO ROMERO GARCIA-MORA
Fecha de Resolución:20/07/2016
Número Procedimiento Concursal:313/2016
Datos Registrales:
Tomo:
690
Libro:
518
Folio:
104
Hoja:
8-8602
Inscripción:
8
Fecha Inscripción02/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 518, F 104, S 8, H CC 8602, I/A 8 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-10
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDICACERES SL
Nif:B10333276
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE CACERES
Juez / Ponente:D. GUILLERMO ROMERO GARCIA-MORA
Parte Dispositiva:
Cesar las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes, salvo las que estén contenidas en la sentencia firme de calificación
Fecha de Resolución:18/07/2021
Número Procedimiento Concursal:313/2016
Datos Registrales:
Tomo:
690
Libro:
518
Folio:
104
Hoja:
8-8602
Inscripción:
8
Fecha Inscripción02/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 518, F 104, S 8, H CC 8602, I/A 8 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-10
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDICACERES SL
Nif:B10333276
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE CACERES
Juez / Ponente:D. GUILLERMO ROMERO GARCIA-MORA
Parte Dispositiva:
Concluir el presente procedimiento concursal de la mercantil Indicaceres SL
Fecha de Resolución:18/07/2021
Número Procedimiento Concursal:313/2016
Datos Registrales:
Tomo:
690
Libro:
518
Folio:
104
Hoja:
8-8602
Inscripción:
8
Fecha Inscripción02/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 518, F 104, S 8, H CC 8602, I/A 8 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-10
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDICACERES SL
Nif:B10333276
Sentencia de calificación del concurso. Culpable
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº1 DE CACERES
Número:1
Juez / Ponente:D. GUILLERMO ROMERO GARCIA-MORA
Parte Dispositiva:
En la sección de calificación del concurso 313/2016 de Indicaceres SL en Liquidación declaro: Culpable a don Bernardo José Núñez Pérez y a don Juan Manuel Núñez Pérez, así como su inhabilitación por dos años. Inhabilitados: Fecha 21/02/2020. Tiempo: Años 2, meses 00, dias 00, NIF 28958461N. NUÑEZ PEREZ BERNARDO JOSE. Inhabilitados: Fecha 21/02/2020. Tiempo: Años 2, meses 00, dias 00, NIF 28960670J. NUÑEZ PEREZ JUAN MANUEL
Fecha de Resolución:02/11/2017
Número Procedimiento Concursal:313/2016
Datos Registrales:
Tomo:
690
Libro:
518
Folio:
104
Hoja:
8-8602
Inscripción:
7
Fecha Inscripción04/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 518, F 104, S 8, H CC 8602, I/A 7 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-10
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 518, F 104, S 8, H CC 8602, I/A 6 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-10
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDICACERES SL
Nif:B10333276
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº1 DE CACERES
Número:1
Juez / Ponente:D. GUILLERMO ROMERO GARCIA-MORA
Parte Dispositiva:
Abrir la fase de liquidación del deudor Indicáceres SL, formándose la sección quinta que se encabezará con testimonio de esta resolución
Fecha de Resolución:07/10/2016
Número Procedimiento Concursal:313/2016
Datos Registrales:
Tomo:
690
Libro:
518
Folio:
104
Hoja:
8-8602
Inscripción:
6
Fecha Inscripción30/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 518, F 104, S 8, H CC 8602, I/A 6 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 518, F 104, S 8, H CC 8602, I/A 6 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-10
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDICACERES SL
Nif:B10333276
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Arjona Perez Carlos
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº1 DE CACERES
Número:1
Juez / Ponente:D. GUILLERMO ROMERO GARCIA-MORA
Fecha de Resolución:20/07/2016
Número Procedimiento Concursal:313/2016
Datos Registrales:
Tomo:
690
Libro:
518
Folio:
103
Hoja:
8-8602
Inscripción:
5
Fecha Inscripción10/10/2016
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 518, F 103, S 8, H CC 8602, I/A 5 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-10
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDICACERES SL
Nif:B10333276
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº1 DE CACERES
Número:1
Juez / Ponente:D. GUILLERMO ROMERO GARCIA-MORA
Parte Dispositiva:
Determinar que las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio del deudor quedan intervenidas por la administración concursal que se designará al efecto, mediante su autorización o conformidad
Fecha de Resolución:20/07/2016
Número Procedimiento Concursal:313/2016
Datos Registrales:
Tomo:
690
Libro:
518
Folio:
103
Hoja:
8-8602
Inscripción:
5
Fecha Inscripción10/10/2016
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 518, F 103, S 8, H CC 8602, I/A 5 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-10