INDASA SUR SA - EXTINGUIDA
Municipio Cádiz
Provincia Cádiz
Razón Social INDASA SUR SA
CIF A11589488
Actividad Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/06/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Silveira Rey Jorge Leopoldo
VINCULACIONES DE INDASA SUR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDASA SUR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Gutierrez Jesus Antonio | Apoderado | 04/06/2013 | 14/01/2015 |
Silveira Rey Isidro Manuel | Consejero Delegado Solidario | 16/05/2014 | 14/01/2015 |
Silveira Rey Isidro Manuel | Consejero | 16/05/2014 | 14/01/2015 |
Silveira Rey Jorge Leopoldo | Presidente | 16/05/2014 | 14/01/2015 |
Silveira Rey Jorge Leopoldo | Consejero | 16/05/2014 | 14/01/2015 |
Vidal Fernandez Manuel | Consejero | 16/05/2014 | 14/01/2015 |
Vidal Fernandez Sergio | Consejero | 16/05/2014 | 14/01/2015 |
Vidal Garcia Maria Del Mar | Secretario | 16/05/2014 | 14/01/2015 |
Vidal Garcia Maria Del Mar | Consejero | 16/05/2014 | 14/01/2015 |
Vidal Muga Sergio Andres | Consejero Delegado Solidario | 16/05/2014 | 14/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDASA SUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 189, S 8, H CA 25363, I/A 13 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 189, S 8, H CA 25363, I/A 13 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-11
- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil y en relación a la Sociedad "INDASA SUR SA.", se deja constancia de la inexistencia de obstáculos registrales para la inscripción de fusión con la sociedad absorbente " Industrial de Acabos SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 189, S 8, H CA 25363, I/A 12 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-11
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 189, S 8, H CA 25363, I/A 11 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-11
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 189, S 8, H CA 25363, I/A 11 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 188, S 8, H CA 25363, I/A 10 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 187, S 8, H CA 25363, I/A 9 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-234-11