INDASA RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA DE TUDELA Km 2,5
Municipio Ejea de los Caballeros
Provincia Zaragoza
Razón Social INDASA RENOVABLES SL
CIF B99270969
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otros cultivos no perennes
Fecha de Constitución 03/02/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario INDUSTRIAS DE DESHIDRATACION AGRICOLA SA
VINCULACIONES DE INDASA RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDASA RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DE DESHIDRATACION AGRICOLA SA | Socio Unico | 16/03/2010 | 14/08/2015 |
Lacima Tobajas Antonio | Administrador Solidario | 16/03/2010 | 14/08/2015 |
Leciñena Lambea Antonio | Liquidador | 14/08/2015 | 14/08/2015 |
Leciñena Lambea Jose Antonio | Administrador Solidario | 16/03/2010 | 14/08/2015 |
ACTOS BORME DE INDASA RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 35, S 8, H Z 49859, I/A 2 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 35, S 8, H Z 49859, I/A 2 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 35, S 8, H Z 49859, I/A 2 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 35, S 8, H Z 49859, I/A 2 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 33, S 8, H Z 49859, I/A 1 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 33, S 8, H Z 49859, I/A 1 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-50
Dirección:CTRA DE TUDELA Km 2,5 (EJEA DE LOS CABALLEROS)
Comienzo de operaciones:03/02/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La adquisición, producción, regulación y venta de diversos productos agrícolas. La construcción de instalaciones, intermediación, promoción y la producción y venta de energía eléctrica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 33, S 8, H Z 49859, I/A 1 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-50