INDARLAND PRODUCTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Errebal Kalea, 9
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INDARLAND PRODUCTS SL
CIF B75023580
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 14/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Zabala Garrido Raquel
VINCULACIONES DE INDARLAND PRODUCTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDARLAND PRODUCTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zabala Garrido Raquel | Socio Unico | 07/05/2010 | 24/06/2021 |
Zabala Garrido Raquel | Administrador Unico | 07/05/2010 | 24/06/2021 |
Zabala Garrido Raquel | Liquidador | 24/06/2021 | 24/06/2021 |
ACTOS BORME DE INDARLAND PRODUCTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 97, S 8, H SS 32631, I/A 3 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 97, S 8, H SS 32631, I/A 3 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 97, S 8, H SS 32631, I/A 3 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 97, S 8, H SS 32631, I/A 3 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-20
- C/ ERREBAL KALEA, Nº 9-PL.1º A (EIBAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 96, S 8, H SS 32631, I/A 2 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 94, S 8, H SS 32631, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 94, S 8, H SS 32631, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-20
Dirección:C/ ASTILLERO KALEA 7, BAJO. (DEBA)
Comienzo de operaciones:14/04/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:la prestación y comercialización de servicios de diseño e instalación de sistemas electrónicos, eléctricos y energías renovables para el hogar y la industria, así como servicios de consultoría e ingeniería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 94, S 8, H SS 32631, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-20