INDALTECO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Andalucia, S/N
Código Postal 41907
Municipio Valencina de la Concepción
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social INDALTECO SL
CIF B04754610
Capital Social 5543.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 14/11/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES SA
VINCULACIONES DE INDALTECO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDALTECO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES SA | Socio Unico | 02/04/2024 | 03/07/2024 |
Garcia Cuartango Araceli | Administrador Unico | 02/04/2024 | 03/07/2024 |
Gazquez Rodulfo Manuel | Administrador Unico | 15/11/2012 | 02/04/2024 |
ACTOS BORME DE INDALTECO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE144376, I/A 3 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE144376, I/A 3 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE144376, I/A 3 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-41
- AVDA DE ANDALUCIA S/N - CP 41907 (VALENCINA DE LA CONCEPCION)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE144376, I/A 2 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE144376, I/A 2 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 158, S 8, H AL 40475, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 158, S 8, H AL 40475, I/A 3 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 158, S 8, H AL 40475, I/A 3 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital social y participaciones.- El capital socil, que está totalmente desembolsado, se fija en 5.543 euros y está dividido en 5.543 participacioens sociales con un valor nominal cada una de ellas de un euro, y numeradas correlativamente del 1 al 5.543. 4. Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 157, S 8, H AL 40475, I/A 2 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-04
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.543,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.543,00 | Euros |
Porcentaje: | 84,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 157, S 8, H AL 40475, I/A 2 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-04