INCUBADORAS DE EMPRENDEDORES DE ANDALUCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Torneo, 26
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social INCUBADORAS DE EMPRENDEDORES DE ANDALUCIA SL
CIF B91358754
Capital Social 3.5139579E7 Euros
Actividad Actividades generales de la Administración Pública
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Valverde Ramos Antonio
VINCULACIONES DE INCUBADORAS DE EMPRENDEDORES DE ANDALUCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INCUBADORAS DE EMPRENDEDORES DE ANDALUCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avila Quintana Jose Antonio | Apoderado Solidario | 17/04/2009 | 18/10/2013 |
Galan Pedregosa Antonio | Apoderado | 28/05/2012 | 18/10/2013 |
Gonzalez Navarro Jose Maria | Apoderado Solidario | 17/04/2009 | 18/10/2013 |
Guardiola Pascual Del Pobil Rocio | Apoderado Solidario | 17/04/2009 | 18/10/2013 |
Muñoz Morquilla Palma | Apoderado Solidario | 17/04/2009 | 18/10/2013 |
Oyonarte Molina Francisco | Apoderado Solidario | 17/04/2009 | 18/10/2013 |
Perez Borrego Gregorio | Apoderado Solidario | 17/04/2009 | 18/10/2013 |
Rocio Leon Carrasco | Apoderado | 31/07/2009 | 18/10/2013 |
Ronnie Michael Santi | Apoderado Solidario | 17/04/2009 | 18/10/2013 |
Sanchez Garcia Juan Francisco | Apoderado | 05/02/2013 | 18/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INCUBADORAS DE EMPRENDEDORES DE ANDALUCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 138, S 8, H SE 56828, I/A 31 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 138, S 8, H SE 56828, I/A 31 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-41
- Sociedades absorbidas: Fomento Asistencia Y Gestion Integral De Andalucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 122, S 8, H SE 56828, I/A 30 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (04/07/2013)
CVE: BORME-B-2013-134-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-.Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 131, S 8, H SE 56828, I/A 29 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-41
Capital Anterior: | 64.605.779,00 | Euros |
Disminución de capital | 29.466.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 35.139.579,00 | Euros |
Porcentaje: | 45,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 131, S 8, H SE 56828, I/A 29 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-41
Capital Anterior: | 89.106.279,00 | Euros |
Disminución de capital | 24.500.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 64.605.779,00 | Euros |
Porcentaje: | 27,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 131, S 8, H SE 56828, I/A 29 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 130, S 8, H SE 56828, I/A 28 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 130, S 8, H SE 56828, I/A 27 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 129, S 8, H SE 56828, I/A 26 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-41