INCUAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA NOU D'OCTUBRE 6 2 6
Código Postal 46230
Municipio Alginet
Provincia Valencia
Razón Social INCUAL SL
CIF B96283403
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INCUAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INCUAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lozano Ortiz Maria Nieves | Liquidador Mancomunado | 17/05/2021 | 17/05/2021 |
Lozano Ortiz Miguel-angel | Liquidador Mancomunado | 17/05/2021 | 17/05/2021 |
Mari Grau Vicente Francisco | Apoderado | 20/02/2017 | 17/05/2021 |
Ortiz Grau Nieves | Administrador Unico | 14/02/2017 | 17/05/2021 |
Lozano Donate Jose | Administrador Unico | 05/10/2016 | 14/02/2017 |
Lozano Donate Jose | Liquidador Unico | 08/01/2016 | 05/10/2016 |
Lozano Donate Jose | Administrador Solidario | 30/09/2009 | 08/01/2016 |
Ortiz Grau Nieves | Administrador Solidario | 30/09/2009 | 08/01/2016 |
Lozano Donate Jose | Administrador Unico | 30/09/2009 |
ACTOS BORME DE INCUAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4967, L 2275, F 128, S 8, H V 36376, I/A 10 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4967, L 2275, F 128, S 8, H V 36376, I/A 10 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4967, L 2275, F 128, S 8, H V 36376, I/A 10 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4967, L 2275, F 128, S 8, H V 36376, I/A 10 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-46
Administrador Unico
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4967, L 2275, F 128, S 8, H V 36376, I/A 10 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-46
Capital Anterior: | 98.005,60 | Euros |
Disminución de capital | 94.995,60 | Euros |
Capital Actual: | 3.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4967, L 2275, F 127, S 8, H V 36376, I/A 9 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4967, L 2275, F 126, S 8, H V 36376, I/A 8 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4967, L 2275, F 126, S 8, H V 36376, I/A 7 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4967, L 2275, F 126, S 8, H V 36376, I/A 7 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-46
- AVDA NOU D'OCTUBRE 6 2 6 (ALGINET)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4967, L 2275, F 125, S 8, H V 36376, I/A 6 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-46