INCONEL2001 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Isaac Peral, 16
Código Postal 08420
Municipio Canovelles
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INCONEL2001 SL
CIF B62508049
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INCONEL2001 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INCONEL2001 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ventura Vidal Itziar | Administrador Concursal | 14/12/2015 | 11/06/2021 |
Suquet Flores Jorge Juan | Administrador Unico | 30/06/2014 | 05/07/2016 |
Suquet Flores Oscar | Administrador Solidario | 09/04/2014 |
ACTOS BORME DE INCONEL2001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33371 , F 118, S 8, H B 231279, I/A 10 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 569/2015, AUTO FIRME DE FECHA 21/05/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33371 , F 118, S 8, H B 231279, I/A 10 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 569/2015, AUTO FIRME DE FECHA 30/09/2016, ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33371 , F 117, S 8, H B 231279, I/A 9 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 569/2015, AUTO FIRME DE FECHA 20/04/2016, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33371 , F 117, S 8, H B 231279, I/A 8 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33371 , F 117, S 8, H B 231279, I/A 7 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 569/2015, AUTO FIRME DE FECHA 18/11/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33371 , F 117, S 8, H B 231279, I/A 7 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33371 , F 117, S 8, H B 231279, I/A 7 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 569/2015, AUTO FIRME DE FECHA 28/07/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33371 , F 115, S 8, H B 231279, I/A 6 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33371 , F 115, S 8, H B 231279, I/A 6 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
- CL ISAAC PERAL,NUMERO 16, NAVE 10 (CANOVELLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33371 , F 115, S 8, H B 231279, I/A 5 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-08