INCOM 2008 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Calvet, 25
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INCOM 2008 SL
CIF B64763972
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 19/12/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INCOM 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INCOM 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estape Buixo Blanca | Administrador Unico | 14/08/2015 | 02/02/2023 |
Estape Buixo Blanca | Apoderado Mancomunado | 09/08/2022 | 02/02/2023 |
Estape Buixo Blanca | Liquidador | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
Estape Buixo Teresa | Apoderado Mancomunado | 09/08/2022 | 02/02/2023 |
Buixo Roca Umbert Concepcion | Administrador Unico | 14/08/2015 | |
Galofre Pujol Diego | Apoderado | 14/08/2015 |
ACTOS BORME DE INCOM 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40207 , F 6, S 8, H B 359244, I/A 7 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40207 , F 6, S 8, H B 359244, I/A 7 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40207 , F 6, S 8, H B 359244, I/A 7 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40207 , F 5, S 8, H B 359244, I/A 6 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.16:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40207 , F 5, S 8, H B 359244, I/A 5 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40207 , F 5, S 8, H B 359244, I/A 4 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40207 , F 5, S 8, H B 359244, I/A 4 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40207 , F 5, S 8, H B 359244, I/A 4 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08