INCO 88 SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social INCO 88 SL
CIF B17201807
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Lluis Masanas Mir
VINCULACIONES DE INCO 88 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INCO 88 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Josep Bach Coll | Secretario | 18/12/2015 | 03/05/2018 |
Josep Bach Coll | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2015 | 03/05/2018 |
Josep Bach Coll | Consejero | 18/12/2015 | 03/05/2018 |
Lluis Masanas Mir | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2015 | 03/05/2018 |
Lluis Masanas Mir | Presidente | 18/12/2015 | 03/05/2018 |
Lluis Masanas Mir | Consejero | 18/12/2015 | 03/05/2018 |
Marc Montaner Font | Consejero | 18/12/2015 | 03/05/2018 |
Angel Montaner Casas | Secretario | 24/12/2010 | 18/12/2015 |
Angel Montaner Casas | Consejero Delegado Mancomunado | 24/12/2010 | 18/12/2015 |
Angel Montaner Casas | Consejero | 24/12/2010 | 18/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INCO 88 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 329 , F 17, S 8, H GI 4481, I/A 10 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 329 , F 17, S 8, H GI 4481, I/A 10 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-17
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 329 , F 17, S 8, H GI 4481, I/A 9 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-17
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 329 , F 17, S 8, H GI 4481, I/A 9 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-17
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 329 , F 16, S 8, H GI 4481, I/A 8 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-157-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-17