INCENTIVES BARCELONA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Diputacio, 475
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INCENTIVES BARCELONA SA
CIF A63026686
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 18/11/2002
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Anna Maria Francisca Van Helvoirt
VINCULACIONES DE INCENTIVES BARCELONA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INCENTIVES BARCELONA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anna Maria Francisca Van Helvoirt | Administrador Unico | 12/06/2018 | 02/10/2020 |
Sandra Oude Wansink | Apoderado Solidario | 06/06/2013 | 02/10/2020 |
Anna Maria Francisca Van Helvoirt | Administrador Unico | 29/05/2013 | 12/06/2018 |
ACTOS BORME DE INCENTIVES BARCELONA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35086 , F 189, S 8, H B 260491, I/A 10 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 891/2020, AUTO FIRME DE FECHA 19/06/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35086 , F 189, S 8, H B 260491, I/A 10 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35086 , F 189, S 8, H B 260491, I/A 9 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
- CL DIPUTACION Num.475 P.BJ (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35086 , F 188, S 8, H B 260491, I/A 8 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35086 , F 188, S 8, H B 260491, I/A 7 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
- AMPLIAR A:LA ACTIVIDAD DE LOCATION SCOUTING O DE BUSQUEDA DE LOCALIDADES YUBICACIONES PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIONES ARTISTICAS O MEDIATICAS,PARA LA REALIZACION DE SHOOTINGS O PARA EL DESARROLLO DE CEREMONIAS Y ACTOS,.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35086 , F 187, S 8, H B 260491, I/A 6 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35086 , F 187, S 8, H B 260491, I/A 6 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08