INC RESEARCH SPAIN SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social INC RESEARCH SPAIN SA
CIF A79292512
Actividad Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
Fecha de Constitución 26/09/1989
Página Web www.incresearch.com
Nombres Anteriores
- MDS PHARMA SERVICES ESPAÑA SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SYNEOS HEALTH FRANCE SAL
Auditor GRANT THORNTON SLP (EXTINGUIDA)
VINCULACIONES DE INC RESEARCH SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INC RESEARCH SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alan James Stephen | Apoderado | 12/11/2009 | 14/11/2019 |
Claraso Collbatalle Helena | Apoderado | 08/10/2009 | 14/11/2019 |
Curtenay Bulteel Simon | Apoderado | 12/11/2009 | 14/11/2019 |
Cvetkovic Muntañola Alexandar | Apoderado | 28/10/2009 | 14/11/2019 |
Eleanor Dixon Catherine | Apoderado | 12/11/2009 | 14/11/2019 |
Fraile Fernandez Susana | Apoderado | 20/07/2010 | 14/11/2019 |
Gomez Urbano Silvia | Apoderado | 08/10/2009 | 14/11/2019 |
GRANT THORNTON SL | Auditor | 22/07/2013 | 14/11/2019 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 10/10/2016 | 14/11/2019 |
GRANT THORNTON SLP (EXTINGUIDA) | Auditor | 13/08/2019 | 14/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INC RESEARCH SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 107, S 8, H M 84030, I/A 84 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 107, S 8, H M 84030, I/A 84 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
- QUEDA CERRADA LA HOJA DE ESTA SOCIEDAD QUEDANDO EXTINGUIDA Y HABIENDOSE CANCELADO TODOS SUS ASIENTOS POR HABER SIDO ABSORBIDA POR OTRA DE BARCELONA, 'INVENTIV HEALTH CLINICAL SPAIN SL', DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 233.2 DEL RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 107, S 8, H M 84030, I/A 84 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 231 RRM.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 107, S 8, H M 84030, I/A 83-M (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 107, S 8, H M 84030, I/A 83 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 107, S 8, H M 84030, I/A 82 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 107, S 8, H M 84030, I/A 81 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 106, S 8, H M 84030, I/A 80 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 106, S 8, H M 84030, I/A 79 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 105, S 8, H M 84030, I/A 78 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-28