INBURMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Alonso Martinez, 7
Código Postal 09003
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social INBURMA SL
CIF B09350596
Capital Social 1308968.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INBURMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INBURMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marin Marquina Florencio | Pres.Honorif | 28/09/2016 | 23/07/2021 |
Marin Martin Ana Maria | Secretario | 28/09/2016 | 23/07/2021 |
Marin Martin Ana Maria | Consejero | 28/09/2016 | 23/07/2021 |
Marin Martin Carlos | Consejero | 28/09/2016 | 23/07/2021 |
Marin Martin Nuria Flor | Presidente | 28/09/2016 | 23/07/2021 |
Marin Martin Nuria Flor | Consejero | 28/09/2016 | 23/07/2021 |
Marin Martin Nuria Flor | Apoderado | 10/05/2017 | 23/07/2021 |
Marin Martin Nuria Flor | Liquidador Unico | 23/07/2021 | 23/07/2021 |
Marin Marquina Florencio | Administrador Solidario | 28/09/2016 | |
Marin Martin Nuria Flor | Administrador Solidario | 28/09/2016 |
ACTOS BORME DE INBURMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728, L 519, F 139, S 8, H BU 6792, I/A 17 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728, L 519, F 139, S 8, H BU 6792, I/A 17 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-09
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728, L 519, F 139, S 8, H BU 6792, I/A 17 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728, L 519, F 139, S 8, H BU 6792, I/A 17 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-09
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728, L 519, F 139, S 8, H BU 6792, I/A 17 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-09
Capital Anterior: | 1.908.920,08 | Euros |
Disminución de capital | 599.952,08 | Euros |
Capital Actual: | 1.308.968,00 | Euros |
Porcentaje: | 31,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728, L 519, F 138, S 8, H BU 6792, I/A 16 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-09
- PLAZA ALONSO MARTINEZ 7 6 - EDIFICIO COMERCIAL MON (BURGOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728, L 519, F 138, S 8, H BU 6792, I/A 15 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-09
Capital Anterior: | 3.619.054,48 | Euros |
Disminución de capital | 1.710.134,40 | Euros |
Capital Actual: | 1.908.920,08 | Euros |
Porcentaje: | 47,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728, L 519, F 138, S 8, H BU 6792, I/A 15 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 494, F 9, S 8, H BU 6792, I/A 14 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 494, F 8, S 8, H BU 6792, I/A 13 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-09