INBOX MENSAJERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Logistica, 18
Código Postal 08150
Municipio Parets del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social INBOX MENSAJERIA SL
CIF B67523902
Capital Social 22608.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 22/10/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ochando Ruiz Melani
VINCULACIONES DE INBOX MENSAJERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INBOX MENSAJERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ochando Ruiz Melani | Administrador Unico | 22/01/2021 | 14/05/2021 |
Heredia Tello Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 21/01/2020 | 22/01/2021 |
Ochando Ruiz Melani | Administrador Mancomunado | 21/01/2020 | 22/01/2021 |
Ochando Ruiz Melani | Administrador Unico | 23/10/2019 | 21/01/2020 |
ACTOS BORME DE INBOX MENSAJERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47087 , F 162, S 8, H B 540707, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. EL SOCIO UNICO ES "SERVIGATRANS 2010, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47087 , F 162, S 8, H B 540707, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47087 , F 162, S 8, H B 540707, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47087 , F 162, S 8, H B 540707, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 19.608,00 | Euros |
Capital Actual: | 22.608,00 | Euros |
Porcentaje: | 653,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47087 , F 161, S 8, H B 540707, I/A 3 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47087 , F 161, S 8, H B 540707, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47087 , F 161, S 8, H B 540707, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47087 , F 161, S 8, H B 540707, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MELANI OCHANDO RUIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47087 , F 161, S 8, H B 540707, I/A 1 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47087 , F 161, S 8, H B 540707, I/A 1 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-08