INBOHER INGENIERIA E INSTALACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Don Antonio Huertas, 98
Código Postal 13700
Municipio Tomelloso
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social INBOHER INGENIERIA E INSTALACIONES SL
CIF B13501150
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 03/09/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INBOHER INGENIERIA E INSTALACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INBOHER INGENIERIA E INSTALACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bobadilla Guijas Luis | Liquidador | 21/08/2013 | 21/08/2013 |
Bobadilla Guijas Luis | Administrador Unico | 03/12/2009 | 21/08/2013 |
Hernandez Martin Diego | Administrador Unico | 28/09/2009 | 03/12/2009 |
ACTOS BORME DE INBOHER INGENIERIA E INSTALACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 51, S 8, H CR 20014, I/A 3 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 51, S 8, H CR 20014, I/A 3 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-13
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 51, S 8, H CR 20014, I/A 3 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 51, S 8, H CR 20014, I/A 3 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-13
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-13
- AVDA DE ANTONIO HUERTAS, 98, 3º C (TOMELLOSO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 50, S 8, H CR 20014, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 50, S 8, H CR 20014, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 50, S 8, H CR 20014, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 50, S 8, H CR 20014, I/A 1 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-13