INBEST REAL ESTATE SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Sevilla, 97
Código Postal 08195
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INBEST REAL ESTATE SOLUTIONS SL
CIF B66994294
Capital Social 5150.0 Euros
Fecha de Constitución 12/04/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INBEST REAL ESTATE SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INBEST REAL ESTATE SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Reche Tejero Rafa | Liquidador | 23/07/2019 | 23/07/2019 |
Reche Tejero Rafa | Administrador Unico | 26/03/2018 | 23/07/2019 |
Maravi Puigmal Miquel | Administrador Solidario | 24/11/2017 | 26/03/2018 |
Reche Tejero Rafa | Administrador Solidario | 24/11/2017 | 26/03/2018 |
Iñaki Etcheverry | Administrador Mancomunado | 28/04/2017 | 24/11/2017 |
Maravi Puigmal Miquel | Administrador Mancomunado | 28/04/2017 | 24/11/2017 |
Reche Tejero Rafa | Administrador Mancomunado | 28/04/2017 | 24/11/2017 |
ACTOS BORME DE INBEST REAL ESTATE SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45900 , F 109, S 8, H B 502461, I/A 4 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45900 , F 109, S 8, H B 502461, I/A 4 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45900 , F 109, S 8, H B 502461, I/A 4 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
Capital Anterior: | 3.150,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.150,00 | Euros |
Porcentaje: | 63,49 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45900 , F 108, S 8, H B 502461, I/A 3 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45900 , F 108, S 8, H B 502461, I/A 3 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45900 , F 108, S 8, H B 502461, I/A 3 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45900 , F 108, S 8, H B 502461, I/A 2 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45900 , F 108, S 8, H B 502461, I/A 2 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45900 , F 105, S 8, H B 502461, I/A 1 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-08
Dirección:PS DE SEVILLA, 97 CASA (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:12/04/17
Capital:3.150,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDADES DE COMPRAVENTA EE INTERMEDIACION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, PROMOCION Y CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICACIONES EN LAS MISMAS, SU REHABILITACION, VENTA O ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45900 , F 105, S 8, H B 502461, I/A 1 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-08