INBATEX INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Benet Mateu, 26
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INBATEX INTERNACIONAL SL
CIF B64267248
Capital Social 3354999.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Página Web www.codigobasico.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INBATEX INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INBATEX INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Del Arco Belen | Administrador Unico | 24/10/2016 | 26/01/2022 |
Martin Del Arco Belen | Liquidador | 26/01/2022 | 26/01/2022 |
Martin Del Arco Gonzalo | Apoderado Solidario | 09/12/2015 | 26/01/2022 |
Martin Del Arco Gonzalo | Apoderado Solidario | 03/03/2014 | 26/01/2022 |
Argente Izquierdo Xavier | REPR.143 RRM | 19/02/2009 | 24/10/2016 |
Enrico Drago | Consejero | 07/01/2013 | 24/10/2016 |
IGAL INVERSIONS 2009 SL | Consejero | 07/01/2013 | 24/10/2016 |
K3 VENTURE MANAGEMENT PARTNERS SL | Consejero | 24/10/2016 | |
MARCO CAPEX SL | Secretario | 28/02/2009 | 24/10/2016 |
MARCO CAPEX SL | Consejero | 28/02/2009 | 24/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INBATEX INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 75, S 8, H B 331461, I/A 13 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 75, S 8, H B 331461, I/A 13 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 75, S 8, H B 331461, I/A 13 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-08
Capital Anterior: | 551.273,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.803.726,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.354.999,00 | Euros |
Porcentaje: | 508,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 74, S 8, H B 331461, I/A 12 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 74, S 8, H B 331461, I/A 11 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 74, S 8, H B 331461, I/A 11 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-08
Capital Anterior: | 460.555,00 | Euros |
Aumento de capital: | 90.718,00 | Euros |
Capital Actual: | 551.273,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 73, S 8, H B 331461, I/A 10 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 72, S 8, H B 331461, I/A 9 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Capital Anterior: | 403.907,00 | Euros |
Aumento de capital: | 56.648,00 | Euros |
Capital Actual: | 460.555,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 71, S 8, H B 331461, I/A 8 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
Capital Anterior: | 337.520,00 | Euros |
Aumento de capital: | 66.387,00 | Euros |
Capital Actual: | 403.907,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 71, S 8, H B 331461, I/A 7 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08