INAT DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB PUEBLO SAN ANTONIO FASE DOS Ptl.2 BAJA DC
Municipio Ceuta
Provincia Ceuta
Razón Social INAT DE INVERSIONES SL
CIF B82650110
Capital Social 2249270.0 Euros
Nombres Anteriores
- INAT DE INVERSIONES SIMCAV SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INAT DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INAT DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Leon Molinari Felix | Apoderado | 10/08/2009 | 15/12/2014 |
De Leon Molinari Felix | Presidente | 15/12/2014 | |
De Leon Molinari Felix | Consejero Delegado | 15/12/2014 | |
De Leon Molinari Felix | Consejero | 15/12/2014 | |
De Leon Molinari Ignacio | Apoderado | 10/08/2009 | 15/12/2014 |
De Leon Molinari Ignacio | Consejero | 15/12/2014 | |
De Leon Molinari Jose Maria | Apoderado | 10/08/2009 | 15/12/2014 |
De Leon Molinari Jose Maria | Secretario | 06/03/2009 | 15/12/2014 |
De Leon Molinari Jose Maria | Consejero | 15/12/2014 | |
De Leon Molinari Jose Maria | Liquidador | 15/12/2014 | 15/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INAT DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 158, S 8, H CE 2285, I/A 4 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-10-51
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 158, S 8, H CE 2285, I/A 4 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-10-51
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 158, S 8, H CE 2285, I/A 4 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-10-51
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 158, S 8, H CE 2285, I/A 4 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-10-51
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-El capital social es de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS representado por doscientas veinticuatro milnovecientas veintisiete participaciones sociales de DIEZ EUROS de valor nominal cada una de ellas, numeradas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 158, S 8, H CE 2285, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-51
Capital Anterior: | 2.744.270,00 | Euros |
Disminución de capital | 495.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.249.270,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 158, S 8, H CE 2285, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-51
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-51
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-51
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 157, S 8, H CE 2285, I/A 2 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-51
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-130-51