INARAS 2015 SL - EXTINGUIDA
Razón Social INARAS 2015 SL
CIF B87176947
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Barderas Moreno Carmen Maria
VINCULACIONES DE INARAS 2015 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INARAS 2015 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barderas Moreno Carmen Maria | Liquidador | 05/11/2023 | 05/11/2023 |
Barderas Moreno Carmen Maria | Administrador Unico | 11/06/2015 | 05/11/2023 |
Barderas Moreno Carmen Maria | Socio Unico | 02/02/2015 | 05/11/2023 |
Gomez Barderas Rocio | Administrador Unico | 02/02/2015 | 11/06/2015 |
ACTOS BORME DE INARAS 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 35, S 8, H M 595668, I/A 3 (05/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 35, S 8, H M 595668, I/A 3 (05/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 35, S 8, H M 595668, I/A 3 (05/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 35, S 8, H M 595668, I/A 3 (05/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 35, S 8, H M 595668, I/A 2 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 35, S 8, H M 595668, I/A 2 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 33, S 8, H M 595668, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 33, S 8, H M 595668, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Dirección:PLAZA DEL LICEO 3 Ptl.D - BAJO A (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/01/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Consultoría en la gestión de proyectos y resoluciones de conflictos en relación a las actividades de ingeniería, arquitectura y abogacía. Construcción y promoción inmobiliaria. Asesoramiento jurídico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 33, S 8, H M 595668, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28