INAER EUSKADI SA - EXTINGUIDA
Municipio Sondika
Provincia Bizkaia
Razón Social INAER EUSKADI SA
CIF A48110498
Actividad Transporte aéreo de pasajeros
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INAER EUSKADI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INAER EUSKADI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVINCIS AVIATION INTERNATIONAL SA | Administrador Mancomunado | 02/07/2012 | 18/12/2012 |
AVINCIS AVIATION SA | Administrador Unico | 24/02/2011 | 18/12/2012 |
Bueno Margaix Jose Adrian | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2012 | 18/12/2012 |
Bueno Margaix Jose Adrian | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/08/2012 | 18/12/2012 |
Caparroz Martinez Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2012 | 18/12/2012 |
Cicero Andrea | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2012 | 18/12/2012 |
Cicero Andrea | Apoderado Solidario | 20/07/2012 | 18/12/2012 |
Cicero Andrea | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/08/2012 | 18/12/2012 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/03/2011 | 18/12/2012 |
Garcia Medina Ruben | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2012 | 18/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INAER EUSKADI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 103, S 8, H BI 3442,A , I/ Cierr (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 103, S 8, H BI 3442,A , I/ Cierr (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 103, S 8, H BI 3442,A , I/ 52 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 103, S 8, H BI 3442,A , I/ 51 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 102, S 8, H BI 3442,A , I/ 50 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 102, S 8, H BI 3442,A , I/ 49 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 101, S 8, H BI 3442,A , I/ 48 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 101, S 8, H BI 3442,A , I/ 47 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 100, S 8, H BI 3442,A , I/ 46 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 100, S 8, H BI 3442,A , I/ 45 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48