IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION BALEARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Serinya, 8
Código Postal 07003
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION BALEARES SL
CIF B57656076
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 12/03/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION BALEARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION BALEARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreras Coma Jordi | Liquidador | 18/07/2013 | 18/07/2013 |
Carreras Coma Jordi | Apoderado Solidario | 15/04/2010 | 18/07/2013 |
Carreras Coma Jordi | Administrador Mancomunado | 15/04/2010 | 18/07/2013 |
Monreal Perez Gabriel Jose | Apoderado Solidario | 15/04/2010 | 07/09/2011 |
Monreal Perez Gabriel Jose | Administrador Mancomunado | 15/04/2010 | 07/09/2011 |
ACTOS BORME DE IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION BALEARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 7, S 8, H PM 65582, I/A 4 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 7, S 8, H PM 65582, I/A 4 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 7, S 8, H PM 65582, I/A 4 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 7, S 8, H PM 65582, I/A 4 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 7, S 8, H PM 65582, I/A 4 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07
Administrador Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 7, S 8, H PM 65582, I/A 3 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 6, S 8, H PM 65582, I/A 2 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 5, S 8, H PM 65582, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-07
Dirección:C/ CAN SERINYA 8 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:12/03/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto el asesoramiento y consultaría de empresas relacionadas con el campo de la informática así como la realización de toda clase de proyectos informáticos para su posterior comercialización, as/ comola realización de cualesquiera otras actividades relacionadas..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 5, S 8, H PM 65582, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-07