IN & OUT SANTA PONSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Illes Balears, 58
Código Postal 07180
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social IN & OUT SANTA PONSA SL
CIF B57668675
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 01/06/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Scheffler Christian
VINCULACIONES DE IN & OUT SANTA PONSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IN & OUT SANTA PONSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Scheffler Christian | Liquidador | 28/07/2014 | 28/07/2014 |
Scheffler Christian | Socio único | 28/07/2014 | |
Scheffler Christian | Socio Unico | 19/05/2011 | 28/07/2014 |
Scheffler Christian | Administrador Unico | 19/05/2011 | 28/07/2014 |
Koch Alexander-hans-peter-stephan | Administrador Solidario | 17/06/2010 | 19/05/2011 |
Scheffler Christian | Administrador Solidario | 17/06/2010 | 19/05/2011 |
ACTOS BORME DE IN & OUT SANTA PONSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 219, S 8, H PM 65964, I/A 4 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 219, S 8, H PM 65964, I/A 4 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 219, S 8, H PM 65964, I/A 4 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-07
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 219, S 8, H PM 65964, I/A 4 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 218, S 8, H PM 65964, I/A 3 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 218, S 8, H PM 65964, I/A 3 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 218, S 8, H PM 65964, I/A 3 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 218, S 8, H PM 65964, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 218, S 8, H PM 65964, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-07