IN AND OUT VENTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Infanta Isabel, 17
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IN AND OUT VENTURES SL
CIF B88571674
Capital Social 12500.0 Euros
Fecha de Constitución 15/01/2020
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IN AND OUT VENTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IN AND OUT VENTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Galatas Jose Maria | Presidente | 07/02/2020 | 17/09/2021 |
Aguirre Galatas Jose Maria | Consejero | 07/02/2020 | 17/09/2021 |
Aguirre Galatas Jose Maria | Apoderado | 14/02/2020 | 17/09/2021 |
Aguirre Galatas Jose Maria | Liquidador | 17/09/2021 | 17/09/2021 |
Alfaro Calleja Andoni | Apoderado | 14/02/2020 | 17/09/2021 |
Alfaro Calleja Andoni | Consejero | 07/02/2020 | 17/09/2021 |
Garay Ibarrondo Cristina | Consejero | 07/02/2020 | 17/09/2021 |
Rodriguez Ortega Jose Luis | Representante | 07/02/2020 | 17/09/2021 |
Rodriguez Ortega Jose Luis | Secretario No Consejero | 17/09/2021 |
ACTOS BORME DE IN AND OUT VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 156, S 8, H M 709385, I/A 3 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 156, S 8, H M 709385, I/A 3 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 156, S 8, H M 709385, I/A 3 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 156, S 8, H M 709385, I/A 3 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 155, S 8, H M 709385, I/A 2 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
- Se publicó por error en la Inscripción 1ª el nombramiento de RODRIGUEZ ORTEGA JOSE LUIS como Representante, siendo lo correcto SECRETARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 152, S 8, H M 709385, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 152, S 8, H M 709385, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Dirección:PASEO INFANTA ISABEL 17 - ESCALERA DERECHA, 1ª PLA (MADRID)
Comienzo de operaciones:15/01/20
Capital:12.500,00 Euros
Objeto social:A.- La prestación de servicios tendentes a facilitar la salida y entrada de socios financieros e Industriales en el capital de cualquier tipo de compañía y en especial de aquellas que están en fase de capital desarrollo así como la realización de otros servicios orientados a facilitar la ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 152, S 8, H M 709385, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28