IMSOLTEC PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Lopez, 248
Código Postal 28026
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMSOLTEC PROYECTOS SL
CIF B86022191
Capital Social 3009.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 30/07/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE IMSOLTEC PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMSOLTEC PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Marin Antonio | Administrador Mancomunado | 07/02/2012 | 29/01/2015 |
Rodriguez Marin Antonio | Liquidador Solidario | 29/01/2015 | 29/01/2015 |
Vicario Quintana Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 07/02/2012 | 29/01/2015 |
Vicario Quintana Francisco Javier | Liquidador Solidario | 29/01/2015 | 29/01/2015 |
Rodriguez Marin Antonio | Administrador Mancomunado | 09/09/2010 | 07/02/2012 |
Surdu Ionel | Administrador Mancomunado | 09/09/2010 | 07/02/2012 |
Vicario Quintana Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 09/09/2010 | 07/02/2012 |
ACTOS BORME DE IMSOLTEC PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28072 , F 88, S 8, H M 505848, I/A 3 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28072 , F 88, S 8, H M 505848, I/A 3 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28072 , F 88, S 8, H M 505848, I/A 3 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28072 , F 88, S 8, H M 505848, I/A 3 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28072 , F 88, S 8, H M 505848, I/A 2 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28072 , F 88, S 8, H M 505848, I/A 2 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28072 , F 84, S 8, H M 505848, I/A 1 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-28
Dirección:C/ ANTONIO LOPEZ 248 Ptl.D 3º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:30/07/10
Capital:3.009,00 Euros
Objeto social:COMPRA VENTA DE INMUEBLES Y ARRENDAMIENTOS DE LOS MISMOS, EXCLUIDOS EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING INMOBILIARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28072 , F 84, S 8, H M 505848, I/A 1 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-28