IMSET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda General Mitre, 203
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMSET SL
CIF B31147424
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vila Costa Juan
VINCULACIONES DE IMSET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMSET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vila Costa Juan | Administrador Unico | 12/09/2016 | 03/08/2017 |
Vila Costa Maria Lys | Apoderado | 24/03/2014 | 03/08/2017 |
Vila Costa Lys | Administrador Unico | 25/04/2014 | 12/09/2016 |
Vila Costa Juan | Administrador Unico | 25/04/2014 |
ACTOS BORME DE IMSET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45571 , F 133, S 8, H B 492243, I/A 26 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 166/2017, AUTO FIRME DE FECHA 19/04/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45571 , F 133, S 8, H B 492243, I/A 26 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-08
- RD GENERAL MITRE Num.203 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45571 , F 133, S 8, H B 492243, I/A 25 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 192, S 8, H NA 7826, I/A 24 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 192, S 8, H NA 7826, I/A 24 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 192, S 8, H NA 7826, I/A 21 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 192, S 8, H NA 7826, I/A 21 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 191, S 8, H NA 7826, I/A 20 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-31
- AVDA RONCESVALLES 4 1º (PAMPLONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 191, S 8, H NA 7826, I/A 19 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-31