IMS CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Municipio Elgoibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social IMS CONSULTORES SL
CIF B20212338
Capital Social 13642.7 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
Propietario Irazabal Guinea Francisco Javier
VINCULACIONES DE IMS CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMS CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Irazabal Guinea Francisco Javier | Administrador Unico | 18/08/2014 | 09/02/2016 |
Irazabal Guinea Francisco Javier | Socio Unico | 09/02/2016 | 09/02/2016 |
Irazabal Guinea Francisco Javier | Liquidador | 09/02/2016 | 09/02/2016 |
Gorrichategui Cortazar Yosu | Administrador Solidario | 09/06/2010 | 18/08/2014 |
Irazabal Guinea Francisco Javier | Administrador Solidario | 09/06/2010 | 18/08/2014 |
Gorrichategui Cortazar Yosu | Secretario | 09/06/2010 | |
Gorrichategui Cortazar Yosu | Consejero | 09/06/2010 | |
Irazabal Guinea Francisco Javier | Presidente | 09/06/2010 | |
Irazabal Guinea Francisco Javier | Consejero | 09/06/2010 | |
Sesma Angoitia Fernando Maria | Consejero | 09/06/2010 |
ACTOS BORME DE IMS CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 203, S 8, H SS 6674, I/A 15 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 203, S 8, H SS 6674, I/A 15 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 203, S 8, H SS 6674, I/A 15 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 203, S 8, H SS 6674, I/A 15 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 203, S 8, H SS 6674, I/A 15 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Capital Anterior: | 20.464,05 | Euros |
Disminución de capital | 6.821,35 | Euros |
Capital Actual: | 13.642,70 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 203, S 8, H SS 6674, I/A 14 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 203, S 8, H SS 6674, I/A 13 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 203, S 8, H SS 6674, I/A 13 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 203, S 8, H SS 6674, I/A 13 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20