IMPROVETEK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Federico Carlos Sainz de Robles, 13
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IMPROVETEK SL
CIF B86239209
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 13/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IMPROVETEK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMPROVETEK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llopis Pagan Luis Antonio | Administrador Unico | 30/03/2017 | 22/11/2022 |
Llopis Pagan Luis Antonio | Liquidador | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
Manzano Gonzalez Julio | Administrador Unico | 04/12/2012 | 30/03/2017 |
Llopis Pagan Luis Antonio | Administrador Unico | 05/03/2012 | 04/12/2012 |
Manzano Gonzalez Julio | Administrador Unico | 13/06/2011 | 05/03/2012 |
ACTOS BORME DE IMPROVETEK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 19, S 8, H M 521165, I/A 5 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 19, S 8, H M 521165, I/A 5 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 19, S 8, H M 521165, I/A 5 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 19, S 8, H M 521165, I/A 5 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 19, S 8, H M 521165, I/A 4 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 19, S 8, H M 521165, I/A 4 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 19, S 8, H M 521165, I/A 3 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 19, S 8, H M 521165, I/A 3 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 18, S 8, H M 521165, I/A 2 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 18, S 8, H M 521165, I/A 2 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28