IMPRIMELAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 157
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMPRIMELAN SL
CIF B86785078
Capital Social 3060.0 Euros
Fecha de Constitución 18/07/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario LANINVER S H C SL
VINCULACIONES DE IMPRIMELAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMPRIMELAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbas Fernandez Elena | Apoderado Solidario | 21/04/2016 | 30/12/2016 |
Garcia De La Fuente Rosa Maria | Apoderado | 18/09/2013 | 30/12/2016 |
Garcia De La Fuente Rosa Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/09/2013 | 30/12/2016 |
Gaude Rivelles Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/09/2013 | 30/12/2016 |
Hernandez De Aguirre Maria Begoña | Apoderado | 18/09/2013 | 30/12/2016 |
Hernandez De Aguirre Maria Begoña | Apoderado Solidario | 19/09/2013 | 30/12/2016 |
Holzbacher Valero Enric | Administrador Mancomunado | 14/10/2015 | 30/12/2016 |
Holzbacher Valero Enric | Apoderado Solidario | 15/10/2015 | 30/12/2016 |
LANINVER S H C SL | Socio Unico | 19/11/2013 | 30/12/2016 |
Lantero Moreno Andres | Administrador Mancomunado | 14/10/2015 | 30/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IMPRIMELAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31320 , F 35, S 8, H M 563743, I/A 10 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31320 , F 35, S 8, H M 563743, I/A 10 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31320 , F 35, S 8, H M 563743, I/A 10 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-28
- Depósito de proyecto de fusión por absorción. Sociedad absorbente: LECA PACKAGING SA. Sociedades absorbidas: TIPOGRAF SA. GRAFICAS PRINT COLOR SL. IMPRESION TROQUELADO PEGADO ITP SL. ROT CUARTA SL. LECA DIGITAL SL. IMPRIMELAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31320 , F 30, S 8, H M 563743, I/A 1M (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31320 , F 35, S 8, H M 563743, I/A 9 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31320 , F 35, S 8, H M 563743, I/A 8 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31320 , F 34, S 8, H M 563743, I/A 7 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31320 , F 33, S 8, H M 563743, I/A 6 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31320 , F 33, S 8, H M 563743, I/A 6 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31320 , F 33, S 8, H M 563743, I/A 6 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28