IMPRESION DOCUMENTAL PERSONALIZADA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Industria, 18
Código Postal 28760
Municipio Tres Cantos
Provincia Madrid
Razón Social IMPRESION DOCUMENTAL PERSONALIZADA SA
CIF A84194323
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Fecha de Constitución 29/12/2004
Página Web www.impresiondocumental.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IMPRESION DOCUMENTAL PERSONALIZADA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMPRESION DOCUMENTAL PERSONALIZADA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guillamet Bernat Venancio | Consejero | 17/09/2010 | 15/07/2015 |
Lucero Gallardo Maria Lucia | Secretario No Consejero | 08/10/2012 | 15/07/2015 |
Marrodan Sanchez Miguel Angel | Consejero | 05/08/2014 | 15/07/2015 |
Pinedo Salvador Jose Luis | Consejero | 11/03/2011 | 15/07/2015 |
Quintero Barona Eduardo | Presidente | 09/05/2014 | 15/07/2015 |
Quintero Barona Eduardo | Apoderado | 09/05/2014 | 15/07/2015 |
Quintero Barona Eduardo | Consejero Delegado | 05/08/2014 | 15/07/2015 |
Quintero Barona Eduardo | Consejero | 17/09/2010 | 15/07/2015 |
Jimenez De Belen Jose Maria | Consejero | 17/09/2010 | 05/08/2014 |
Guillamet Bernat Venancio | Presidente | 11/03/2011 | 09/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IMPRESION DOCUMENTAL PERSONALIZADA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32390 , F 126, S 8, H M 371192, I/A 14 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32390 , F 126, S 8, H M 371192, I/A 14 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32390 , F 126, S 8, H M 371192, I/A 14 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20932 , F 179, S 8, H M 371192, I/A 13 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20932 , F 179, S 8, H M 371192, I/A 13 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20932 , F 179, S 8, H M 371192, I/A 13 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20932 , F 178, S 8, H M 371192, I/A 12 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20932 , F 178, S 8, H M 371192, I/A 12 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20932 , F 178, S 8, H M 371192, I/A 12 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20932 , F 178, S 8, H M 371192, I/A 11 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28