IMPLIKA SERVICIOS FORMATIVOS MULTIMEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Elcano, 9
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social IMPLIKA SERVICIOS FORMATIVOS MULTIMEDIA SL
CIF B95747622
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/12/2013
Nombres Anteriores
- IMPLIKA ONLINE SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO IMPLIKA EDUCACION SL
Propietario GRUPO IMPLIKA EDUCACION SL
VINCULACIONES DE IMPLIKA SERVICIOS FORMATIVOS MULTIMEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMPLIKA SERVICIOS FORMATIVOS MULTIMEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO IMPLIKA EDUCACION SL | Socio Unico | 28/01/2014 | 16/12/2020 |
GRUPO IMPLIKA EDUCACION SL | Administrador Unico | 02/03/2020 | 16/12/2020 |
Sierra Fernandez De Las Heras Iratxe | Apoderado | 28/09/2018 | 16/12/2020 |
Maritxalar Goñi Zigor | Administrador Unico | 27/08/2018 | 02/03/2020 |
Rodriguez Fernandez Omar | Apoderado | 28/09/2018 | 13/01/2020 |
Maritxalar Goñi Zigor | Administrador Solidario | 09/01/2014 | 27/08/2018 |
Rodriguez Fernandez Omar | Administrador Solidario | 09/01/2014 | 27/08/2018 |
ACTOS BORME DE IMPLIKA SERVICIOS FORMATIVOS MULTIMEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 91, S 8, H BI 63427, I/ACIERR (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 91, S 8, H BI 63427, I/ACIERR (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 91, S 8, H BI 63427, I/A 8 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 91, S 8, H BI 63427, I/A 8 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 91, S 8, H BI 63427, I/A 7 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 89, S 8, H BI 63427, I/A 6 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 89, S 8, H BI 63427, I/A 5 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 89, S 8, H BI 63427, I/A 5 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 89, S 8, H BI 63427, I/A 5 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-48
- C/ ELKANO 9 2º (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 89, S 8, H BI 63427, I/A 4 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-48