IMPLICA PREPARACIONES ENFOCADAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Elcano, 9
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social IMPLICA PREPARACIONES ENFOCADAS SL
CIF B95806329
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 08/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO IMPLIKA EDUCACION SL
Propietario GRUPO IMPLIKA EDUCACION SL
VINCULACIONES DE IMPLICA PREPARACIONES ENFOCADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMPLICA PREPARACIONES ENFOCADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO IMPLIKA EDUCACION SL | Socio Unico | 15/05/2015 | 16/12/2020 |
GRUPO IMPLIKA EDUCACION SL | Administrador Unico | 02/03/2020 | 16/12/2020 |
Sierra Fernandez De Las Heras Iratxe | Apoderado | 28/09/2018 | 16/12/2020 |
Maritxalar Goñi Zigor | Administrador Unico | 27/08/2018 | 02/03/2020 |
Rodriguez Fernandez Omar | Apoderado | 28/09/2018 | 13/01/2020 |
Maritxalar Goñi Zigor | Administrador Solidario | 15/05/2015 | 27/08/2018 |
Rodriguez Fernandez Omar | Administrador Solidario | 15/05/2015 | 27/08/2018 |
ACTOS BORME DE IMPLICA PREPARACIONES ENFOCADAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 34, S 8, H BI 66240, I/ACIERR (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 34, S 8, H BI 66240, I/ACIERR (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 34, S 8, H BI 66240, I/A 6 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 34, S 8, H BI 66240, I/A 6 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 34, S 8, H BI 66240, I/A 5 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 33, S 8, H BI 66240, I/A 4 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 32, S 8, H BI 66240, I/A 3 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 32, S 8, H BI 66240, I/A 3 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 32, S 8, H BI 66240, I/A 3 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-48
- C/ ELKANO 9 2ª (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 32, S 8, H BI 66240, I/A 2 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-48