IMPIMUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL SAPRELORCA, AVENIDA RIO EBRO 13
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social IMPIMUR SL
CIF B30458459
Capital Social 32273.7 Euros
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Fecha de Constitución 13/02/2017
Página Web www.impimur.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Francisco Manuel Serrano Romero
VINCULACIONES DE IMPIMUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMPIMUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Manuel Serrano Romero | Administrador Mancomunado | 28/08/2017 | |
Francisco Manuel Serrano Romero | Administrador Unico | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Francisco Manuel Serrano Romero | Socio Unico | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Pedro Jose Segura Lopez | Administrador Mancomunado | 28/08/2017 | |
Francisco Manuel Serrano Romero | Administrador Mancomunado | 15/04/2010 | 19/04/2017 |
Francisco Manuel Serrano Romero | Socio Unico | 13/04/2017 | 19/04/2017 |
Francisco Manuel Serrano Romero | Administrador Unico | 13/04/2017 | 19/04/2017 |
Pedro Jose Segura Lopez | Administrador Mancomunado | 15/04/2010 | 19/04/2017 |
Francisco Manuel Serrano Romero | Administrador Solidario | 15/04/2010 | |
Pedro Jose Segura Lopez | Administrador Solidario | 15/04/2010 |
ACTOS BORME DE IMPIMUR SL
- MODIFICAN EL APARTADO 3 DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 136, S 8, H MU 17637, I/A 12 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 8, S 8, H MU 94602, I/A 2 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-30
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 8, S 8, H MU 94602, I/A 2 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 8, S 8, H MU 94602, I/A 2 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-30
- Sociedades beneficiarias de la escisión: INNOVA DECORACION 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 136, S 8, H MU 17637, I/A 10 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-30
- REAPERTURA DE LA HOJA REGISTRAL COMO CONSECUENCIA DE LA RECTIFICACION DEL ACUERDO QUE MOTIVO SU CIERRE, TODA VEZ QUE LO EFECTIVAMENTE ACORDADO FUE LA ESCISION PARCIAL DE LA SOCIEDAD QUE CONTINUA VIGENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 136, S 8, H MU 17637, I/A 10 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-30
Capital Anterior: | 64.547,40 | Euros |
Disminución de capital | 32.273,70 | Euros |
Capital Actual: | 32.273,70 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 136, S 8, H MU 17637, I/A 10 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 136, S 8, H MU 17637, I/A 10 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 136, S 8, H MU 17637, I/A 10 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 136, S 8, H MU 17637, I/A 11 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-30