IMP EXP ENRIC PONT SL
Dirección social Cl Torras I Bages, 36
Código Postal 08338
Municipio Premià de Dalt
Provincia Barcelona
Razón Social IMP EXP ENRIC PONT SL
CIF B61567038
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Teléfono 93 751 24 00
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE IMP EXP ENRIC PONT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMP EXP ENRIC PONT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pina Timonet Rut | Administrador Mancomunado | 19/11/2013 | 13/08/2015 |
Pont Omella Enric | Administrador Mancomunado | 19/11/2013 | 13/08/2015 |
Pina Timonet Rut | Administrador Solidario | 19/11/2013 | |
Pont Omella Enric | Administrador | 19/11/2013 |
ACTOS BORME DE IMP EXP ENRIC PONT SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30596 , F 40, S 8, H B 175503, I/A 5 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30596 , F 40, S 8, H B 175503, I/A 4 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-08
Administrador Solidario
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30596 , F 40, S 8, H B 175503, I/A 4 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08