IMORSETEC HARDWARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Chantada, 5
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMORSETEC HARDWARE SL
CIF B87482592
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 02/02/2016
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Gracia Cerced Angel Luis
VINCULACIONES DE IMORSETEC HARDWARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMORSETEC HARDWARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Piñeiro Tomas | Consejero | 07/03/2016 | 03/05/2022 |
Francisco Martin Ildefonsa | Secretario | 07/03/2016 | 03/05/2022 |
Francisco Martin Ildefonsa | Consejero | 07/03/2016 | 03/05/2022 |
Francisco Martin Ildefonsa | Apoderado | 12/03/2019 | 03/05/2022 |
Gracia Cerced Angel Luis | Socio Unico | 07/03/2016 | 03/05/2022 |
Gracia Cerced Angel Luis | Presidente | 07/03/2016 | 03/05/2022 |
Gracia Cerced Angel Luis | Consejero Delegado | 07/03/2016 | 03/05/2022 |
Gracia Cerced Angel Luis | Consejero | 07/03/2016 | 03/05/2022 |
Gracia Garcia Leticia | Liquidador | 03/05/2022 | 03/05/2022 |
ACTOS BORME DE IMORSETEC HARDWARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34471 , F 45, S 8, H M 619989, I/A 3 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34471 , F 45, S 8, H M 619989, I/A 3 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34471 , F 45, S 8, H M 619989, I/A 3 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34471 , F 45, S 8, H M 619989, I/A 3 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34471 , F 44, S 8, H M 619989, I/A 2 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34471 , F 43, S 8, H M 619989, I/A 1 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34471 , F 43, S 8, H M 619989, I/A 1 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Dirección:C/ CHANTADA Nº5 (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/02/16
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:ADQUISICION, REPARACION, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS, EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA, REDES Y TELECOMUNICACIONES..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34471 , F 43, S 8, H M 619989, I/A 1 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28