IMMOSOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alguer, 5
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social IMMOSOLAR SL
CIF B60628906
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Página Web www.immosolar.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IMMOSOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMMOSOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Immo Detlev Stroher | Administrador Unico | 13/07/2009 | 14/11/2013 |
Immo Detlev Stroher | Liquidador | 14/11/2013 | 14/11/2013 |
Jimenez Garcia Maria Francisca | Apoderado | 03/08/2010 | 14/11/2013 |
Jurgen Helmut Johannes Holzinger | Apoderado | 13/07/2009 | 23/11/2012 |
Gerson Francisco Castillo Magana | Apoderado | 01/09/2009 | 23/11/2011 |
Carsten Hafermann | Apoderado | 13/07/2009 | |
Rius Porta Ferran | Administrador Unico | 13/07/2009 |
ACTOS BORME DE IMMOSOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 36, S 8, H B 119134, I/A 29 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 36, S 8, H B 119134, I/A 29 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 36, S 8, H B 119134, I/A 29 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 36, S 8, H B 119134, I/A 28 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 36, S 8, H B 119134, I/A 27 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 35, S 8, H B 119134, I/A 26 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 35, S 8, H B 119134, I/A 25 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 35, S 8, H B 119134, I/A 24 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 34, S 8, H B 119134, I/A 23 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-08