IMMOBILIARIA SETILIP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 138
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMMOBILIARIA SETILIP SL
CIF B63339923
Capital Social 2900500.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 20/11/2003
VINCULACIONES DE IMMOBILIARIA SETILIP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMMOBILIARIA SETILIP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aubert Simon Ricard | Apoderado | 21/11/2012 | 16/01/2020 |
Gonzalez Arnaiz Teresa | Secretario No Consejero | 29/01/2010 | 16/01/2020 |
Serra Simon Rafael | Apoderado | 21/11/2012 | 16/01/2020 |
Simon Adroher Lluis Maria | Vicepresidente | 16/01/2020 | |
Simon Adroher Lluis Maria | Consejero | 16/01/2020 | |
Simon Adroher Maria Pilar | Presidente | 16/01/2020 | |
Simon Adroher Maria Pilar | Liquidador | 16/01/2020 | 16/01/2020 |
Simon Adroher Maria Pilar | Consejero | 16/01/2020 | |
Simon Adroher Maria Pilar | Consejero Delegado | 16/01/2020 | |
Simon Riera Barbara | Consejero | 16/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IMMOBILIARIA SETILIP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 42, S 8, H B 278668, I/A 15 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 42, S 8, H B 278668, I/A 15 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 42, S 8, H B 278668, I/A 15 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Capital Anterior: | 3.400.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.900.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 41, S 8, H B 278668, I/A 14 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 41, S 8, H B 278668, I/A 13 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-08
Capital Anterior: | 2.600.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 800.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.400.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 41, S 8, H B 278668, I/A 12 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 39, S 8, H B 278668, I/A 11 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.11:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.ADICION ART.18:ADAPTACION ESTATUTARIA A LA LEGISLACION SOCIETARIA VIGENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 39, S 8, H B 278668, I/A 10 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08