IMMOBILIARIA DIARI DE TERRASSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vinyals, 61
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social IMMOBILIARIA DIARI DE TERRASSA SA
CIF A61355095
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IMMOBILIARIA DIARI DE TERRASSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMMOBILIARIA DIARI DE TERRASSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanz Alvarez Gustavo | Apoderado | 20/08/2010 | 20/01/2015 |
Sanz Alvarez Raul | Liquidador | 07/02/2014 | 20/01/2015 |
Sanz Soria Julian | Apoderado | 20/08/2010 | 20/01/2015 |
Sanz Alvarez Raul | Administrador Unico | 06/07/2011 | 07/02/2014 |
Sanz Soria Julian | Administrador Solidario | 20/08/2010 |
ACTOS BORME DE IMMOBILIARIA DIARI DE TERRASSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42045 , F 212, S 8, H B 168769, I/A 17 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42045 , F 212, S 8, H B 168769, I/A 17 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42045 , F 212, S 8, H B 168769, I/A 16 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42045 , F 212, S 8, H B 168769, I/A 16 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42045 , F 212, S 8, H B 168769, I/A 16 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42045 , F 212, S 8, H B 168769, I/A 15 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42045 , F 211, S 8, H B 168769, I/A 14 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42045 , F 211, S 8, H B 168769, I/A 13 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08