IMEX NAVAR 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Abejeras / Abejeras Kalea, 26
Código Postal 31007
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social IMEX NAVAR 2012 SL
CIF B71084594
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 20/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IMEX NAVAR 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMEX NAVAR 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranaz Morras Jose Ignacio | Apoderado | 01/06/2012 | 02/02/2017 |
Aranaz Morras Natalia | Administrador Unico | 27/08/2013 | 02/02/2017 |
Aranaz Morras Natalia | Liquidador Unico | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
Salinas Zuñiga Cesar | Administrador Unico | 01/06/2012 | 27/08/2013 |
Aranaz Morras Jose Ignacio | Administrador Solidario | 28/03/2012 | 01/06/2012 |
Aranaz Morras Natalia | Administrador Solidario | 28/03/2012 | 01/06/2012 |
ACTOS BORME DE IMEX NAVAR 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 14, S 8, H NA 31987, I/A 5 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 14, S 8, H NA 31987, I/A 5 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 14, S 8, H NA 31987, I/A 5 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 14, S 8, H NA 31987, I/A 5 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 14, S 8, H NA 31987, I/A 5 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 14, S 8, H NA 31987, I/A 5 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 13, S 8, H NA 31987, I/A 4 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 13, S 8, H NA 31987, I/A 4 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 12, S 8, H NA 31987, I/A 3 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 12, S 8, H NA 31987, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-31