IMEDIC GLOBAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Llotja, S/N
Código Postal 08500
Municipio Vic
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMEDIC GLOBAL SL
CIF B65716482
Capital Social 24186.0 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 10/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Baucells Isaac
VINCULACIONES DE IMEDIC GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMEDIC GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Baucells Isaac | Administrador Unico | 03/09/2015 | 14/08/2018 |
De Framis Ferrater Xavier | Administrador Mancomunado | 19/12/2014 | 03/09/2015 |
Perez Baucells Isaac | Administrador Mancomunado | 03/02/2012 | 03/09/2015 |
ESPECIALITATS PEDIATRIQUES SL | Administrador Mancomunado | 03/02/2012 | 19/12/2014 |
Framis De Ferrater Xavier | REPR.143 RRM | 27/10/2014 | 19/12/2014 |
Parareda Salles Andreu | REPR.143 RRM | 03/02/2012 | 27/10/2014 |
ACTOS BORME DE IMEDIC GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 142, S 8, H B 417210, I/A 6 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 557/2018, AUTO FIRME DE FECHA 11/06/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 142, S 8, H B 417210, I/A 6 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO DON ISAAC PEREZ BAUCELLS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 141, S 8, H B 417210, I/A 5 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 141, S 8, H B 417210, I/A 5 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 141, S 8, H B 417210, I/A 5 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 141, S 8, H B 417210, I/A 4 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 141, S 8, H B 417210, I/A 4 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 141, S 8, H B 417210, I/A 3 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 141, S 8, H B 417210, I/A 3 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-08
- CL DE LA LLOTJA S/N RECINTE FIRAL EL SUCRE (VIC)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 140, S 8, H B 417210, I/A 2 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08