IMEDES BIOENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Hernández Lázaro, 10
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMEDES BIOENERGIA SL
CIF B98297716
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 22/09/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IMEDES BIOENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMEDES BIOENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP EMPRESARIAL IMEDES SL | Consejero | 14/03/2011 | 03/03/2016 |
INSTITUTO IMEDES SL | Consejero | 14/03/2011 | 03/03/2016 |
INSTITUTO IMEDES SL | Secretario | 15/03/2011 | 03/03/2016 |
Jansen Franciscus- Cornelis | Apoderado | 15/03/2011 | 03/03/2016 |
Ludan Energy Overseas Ltd | Consejero | 14/03/2011 | 03/03/2016 |
Ludan Energy Overseas Ltd | Presidente | 15/03/2011 | 03/03/2016 |
Martinez Sebastian Benjamin | Apoderado Mancomunado | 15/03/2011 | 03/03/2016 |
Martinez Sebastian Benjamin | Apoderado | 15/03/2011 | 03/03/2016 |
Puchades Rufino Lluis | Consejero | 14/03/2011 | 03/03/2016 |
Puchades Rufino Luis | Apoderado Mancomunado | 15/03/2011 | 03/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IMEDES BIOENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9293, L 6575, F 185, S 8, H V 142642, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9293, L 6575, F 185, S 8, H V 142642, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9293, L 6575, F 185, S 8, H V 142642, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9293, L 6575, F 185, S 8, H V 142642, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9293, L 6575, F 185, S 8, H V 142642, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9293, L 6575, F 184, S 8, H V 142642, I/A 5 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9293, L 6575, F 184, S 8, H V 142642, I/A 4 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
Apoderado General
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9293, L 6575, F 183, S 8, H V 142642, I/A 3 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9293, L 6575, F 182, S 8, H V 142642, I/A 2 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
- A los efectos del artículo 143 del RRM se deja constancia que la persona física designada por la Entidad "GRUP EMPRESARIAL IMEDES SOCIEDAD LIMITADA" para que la represente en el desempeño de las funciones como CONSEJERO de la Sociedad que aquí se constituye es Don JUAN-ANTONIO TOMAS CARPI.A los efectos del artículo 143 del RRM se deja constancia que la persona física designada por la Entidad "LUDAN ENERGY OVERSEAS LTD" para que la represente en el desempeño de las funciones como CONSEJERO de la Sociedad que aquí se constituye es Don FRANCISCUS-CORNELIS JANSEN.A los efectos del artículo 143 del RRM se deja constancia que la persona física designada por la Entidad "INSTITUTO IMEDES SOCIEDAD LIMITADA" para que la represente en el desempeño de las funciones como CONSEJERO de la Sociedad que aquí seconstituye es Don BENJAMIN MARTINEZ SEBASTIAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9293, L 6575, F 179, S 8, H V 142642, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-46