IMEDES ANDALUCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Nueva, 8
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMEDES ANDALUCIA SL
CIF B91443531
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IMEDES ANDALUCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMEDES ANDALUCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bono Ara Emerito | Apoderado Solidario | 20/03/2015 | 15/03/2021 |
Martinez Sebastian Benjamin | Apoderado Solidario | 20/03/2015 | 15/03/2021 |
Vivas Agrafojo Pedro David | Consejero Delegado Mancomunado | 05/02/2009 | 15/03/2021 |
Vivas Agrafojo Pedro David | Administrador Unico | 19/03/2015 | 15/03/2021 |
Vivas Agrafojo Pedro David | Liquidador Unico | 15/03/2021 | 15/03/2021 |
Bono Ara Emerit | Consejero | 05/02/2009 | 19/03/2015 |
Muñoz Zamora Benjamin | Consejero Delegado Solidario | 19/06/2009 | 19/03/2015 |
Muñoz Zamora Benjamin | Presidente | 19/06/2009 | 19/03/2015 |
Muñoz Zamora Benjamin | Consejero | 19/06/2009 | 19/03/2015 |
Perez Royo Javier | Consejero | 19/06/2009 | 19/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IMEDES ANDALUCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 167, S 8, H SE 64728, I/A 6 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 167, S 8, H SE 64728, I/A 6 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 167, S 8, H SE 64728, I/A 6 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 167, S 8, H SE 64728, I/A 6 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 167, S 8, H SE 64728, I/A 6 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 167, S 8, H SE 64728, I/A 6 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 166, S 8, H SE 64728, I/A 5 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 166, S 8, H SE 64728, I/A 4 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 166, S 8, H SE 64728, I/A 4 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 166, S 8, H SE 64728, I/A 4 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-41