IMBIOSIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Montes de Oca, 7
Código Postal 28703
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMBIOSIS SL
CIF B84279801
Actividad Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
Fecha de Constitución 11/03/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario R-biopharm Ag
VINCULACIONES DE IMBIOSIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMBIOSIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bruns Carsten | Consejero Delegado | 09/09/2009 | 13/04/2012 |
Bruns Carsten | Consejero | 09/09/2009 | 13/04/2012 |
Dreher Ralf | Presidente | 09/09/2009 | 13/04/2012 |
Dreher Ralf | Consejero | 09/09/2009 | 13/04/2012 |
R-biopharm Ag | Socio Unico | 09/09/2009 | 13/04/2012 |
Ugarte Muñoz Elsa Paloma | Liquidador | 13/04/2012 | 13/04/2012 |
Ugarte Muñoz Elsa Paloma | Secretario | 09/09/2009 | 13/04/2012 |
Ugarte Muñoz Elsa Paloma | Consejero | 09/09/2009 | 13/04/2012 |
Ugarte Muñoz Elsa Paloma | Apoderado | 09/09/2009 | 13/04/2012 |
GENETRIX SL | Administrador Unico | 09/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IMBIOSIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 195, S 8, H M 374898, I/A 10 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 195, S 8, H M 374898, I/A 10 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 195, S 8, H M 374898, I/A 10 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 195, S 8, H M 374898, I/A 10 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-78-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-28
- AVDA MONTES DE OCA 7 - PORTAL 6, PLANTA 1& (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 195, S 8, H M 374898, I/A 9 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-248-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 194, S 8, H M 374898, I/A 8 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 194, S 8, H M 374898, I/A 8 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28