IMARIS 2013 DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social IMARIS 2013 DE INVERSIONES SICAV
Capital Social 4058000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/06/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE IMARIS 2013 DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMARIS 2013 DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 24/10/2017 | 20/07/2022 |
Barcelo Vadell Francisca | Consejero | 17/06/2013 | 20/07/2022 |
Barcelo Vadell Francisca | Presidente | 17/06/2013 | 20/07/2022 |
Barcelo Vadell Francisca | Apoderado Solidario | 17/06/2013 | 20/07/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 09/10/2014 | 20/07/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 09/10/2014 | 20/07/2022 |
De La Peña Fernandez Nespral Luis | Vicesecretario No Consejero | 06/08/2019 | 20/07/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/08/2019 | 20/07/2022 |
Gil March Rafael | Secretario | 30/03/2020 | 20/07/2022 |
Gil March Rafael | Consejero | 30/03/2020 | 20/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IMARIS 2013 DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 124, S 8, H M 560990, I/A 8 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 124, S 8, H M 560990, I/A 8 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 124, S 8, H M 560990, I/A 8 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 124, S 8, H M 560990, I/A 8 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 124, S 8, H M 560990, I/A 8 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 123, S 8, H M 560990, I/A 7 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 123, S 8, H M 560990, I/A 7 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 123, S 8, H M 560990, I/A 6 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Auditor
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 123, S 8, H M 560990, I/A 6 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 123, S 8, H M 560990, I/A 6 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28